ZURIGUEL LUENGO DIANA
Informe ejecutivo de ZURIGUEL LUENGO DIANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZURIGUEL LUENGO DIANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZURICOCINAS SL | Administrador Solidario | 04/04/2017 | 09/09/2024 |
MUEBLES DE COCINA BRILOP SL | Liquidador Mancomunado | 25/01/2018 | 25/01/2018 |
MUEBLES DE COCINA BRILOP SL | Administrador Mancomunado | 03/04/2014 | 25/01/2018 |
VINCULACIONES DE ZURIGUEL LUENGO DIANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZURIGUEL LUENGO DIANA
Empresa: ZURICOCINAS SL
Administrador Solidario
- Zuriguel Luengo Diana
- Zuriguel Luengo Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 643603, I/A 2 (09/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-178-28
Empresa: MUEBLES DE COCINA BRILOP SL
Liquidador Mancomunado
- Zuriguel Luengo Diana
- Zuriguel Luengo Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15327 , F 90, S 8, H M 256907, I/A 4 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: MUEBLES DE COCINA BRILOP SL
Administrador Mancomunado
- Zuriguel Luengo Diana
- Zuriguel Luengo Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15327 , F 90, S 8, H M 256907, I/A 4 (25/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: ZURICOCINAS SL
Administrador Solidario
- Zuriguel Luengo Diana
- Zuriguel Luengo Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35818 , F 141, S 8, H M 643603, I/A 1 (04/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-70-28
Empresa: MUEBLES DE COCINA BRILOP SL
Administrador Mancomunado
- Zuriguel Luengo Diana
- Zuriguel Luengo Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15327 , F 89, S 8, H M 256907, I/A 3 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Información de ZURIGUEL LUENGO DIANA
Mostramos los datos de ZURIGUEL LUENGO DIANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZURIGUEL LUENGO DIANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos