ZURDO LOPEZ FERMIN
Informe ejecutivo de ZURDO LOPEZ FERMIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZURDO LOPEZ FERMIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DINAMICA SPORTS & WELLNESS SL | Socio Unico | 19/01/2021 | |
DINAMICA SPORTS & WELLNESS SL | Administrador Unico | 18/01/2021 |
VINCULACIONES DE ZURDO LOPEZ FERMIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZURDO LOPEZ FERMIN
Empresa: DINAMICA SPORTS & WELLNESS SL
Nuevo Socio Único
- Zurdo Lopez Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 81, S 8, H A 129510, I/A 6 (19/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-17-03
Empresa: DINAMICA SPORTS & WELLNESS SL
Administrador Unico
- Zurdo Lopez Fermin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3596 , F 80, S 8, H A 129510, I/A 5 (18/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-16-03
Información de ZURDO LOPEZ FERMIN
Mostramos los datos de ZURDO LOPEZ FERMIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZURDO LOPEZ FERMIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos