ZURDO ALGARA JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de ZURDO ALGARA JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZURDO ALGARA JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AORA HEALTH SL | Apoderado Mancomunado | 12/12/2023 | |
BLUETAB SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 10/09/2021 | |
BLUETAB SOLUTIONS GROUP SL | Apoderado | 10/09/2021 |
VINCULACIONES DE ZURDO ALGARA JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZURDO ALGARA JOSE ANGEL
Empresa: AORA HEALTH SL
Apoderado Mancomunado
- Poza Villalba Miguel Angel
- Villanueva Millan Maria Aranzazu
- Zurdo Algara Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43576 , F 51, S 8, H M 617353, I/A 7 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-28
Empresa: BLUETAB SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Crossland Tom
- Formigo Paz Sylvia
- Garcia-salmones Martin Lucia
- Zurdo Algara Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39463 , F 17, S 8, H M 393870, I/A 26 (08/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-219-28
Empresa: BLUETAB SOLUTIONS GROUP SL
Apoderado
- Gobernado Hernandez Ana
- Lopez Campos Jose Luis
- Uhart Thomas Paul
- Zurdo Algara Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33380 , F 19, S 8, H M 600886, I/A 12 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-28
Empresa: BLUETAB SOLUTIONS SL
Apoderado Solidario
- Gobernado Hernandez Ana
- Lopez Campos Jose Luis
- Uhart Thomas Paul
- Zurdo Algara Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39463 , F 15, S 8, H M 393870, I/A 24 (10/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-180-28
Empresa: ZURALIA SL
Liquidador
- Zurdo Algara Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28168 , F 35, S 8, H M 507454, I/A 4 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Empresa: ZURALIA SL
Administrador Unico
- Zurdo Algara Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28168 , F 35, S 8, H M 507454, I/A 4 (16/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-162-28
Empresa: BLUETAB SOLUTIONS SL
Apoderado
- Zurdo Algara Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28669 , F 188, S 8, H M 393870, I/A 16 (16/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-244-28
Empresa: ZURALIA SL
Administrador Unico
- Zurdo Algara Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28168 , F 32, S 8, H M 507454, I/A 1 (20/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-212-28
Información de ZURDO ALGARA JOSE ANGEL
Mostramos los datos de ZURDO ALGARA JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZURDO ALGARA JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos