ZUÑIGA GARCIA JUAN
Informe ejecutivo de ZUÑIGA GARCIA JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZUÑIGA GARCIA JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANTENIMIENTO ZUÑIGA MONTAÑO SL | Administrador Solidario | 13/05/2022 | 02/01/2023 |
MANTENIMIENTO ZUÑIGA MONTAÑO SL | Administrador Unico | 20/06/2016 | 13/05/2022 |
VINCULACIONES DE ZUÑIGA GARCIA JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZUÑIGA GARCIA JUAN
Empresa: MANTENIMIENTO ZUÑIGA MONTAÑO SL
Administrador Solidario
- Montaño Plasencia Dolores De Jesus
- Zuñiga Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10139, L 7421, F 202, S 8, H V 171362, I/A 5 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-46
Empresa: MANTENIMIENTO ZUÑIGA MONTAÑO SL
Administrador Solidario
- Montaño Plasencia Dolores De Jesus
- Zuñiga Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10139, L 7421, F 202, S 8, H V 171362, I/A 4 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-46
Empresa: MANTENIMIENTO ZUÑIGA MONTAÑO SL
Administrador Unico
- Zuñiga Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10139, L 7421, F 202, S 8, H V 171362, I/A 4 (13/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-96-46
Empresa: MANTENIMIENTO ZUÑIGA MONTAÑO SL
Administrador Unico
- Zuñiga Garcia Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10139, L 7421, F 200, S 8, H V 171362, I/A 1 (20/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-121-46
Información de ZUÑIGA GARCIA JUAN
Mostramos los datos de ZUÑIGA GARCIA JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZUÑIGA GARCIA JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos