ZUMELAGA MARTINEZ CECILIA
Informe ejecutivo de ZUMELAGA MARTINEZ CECILIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZUMELAGA MARTINEZ CECILIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PKF ATTEST LEGAL Y FISCAL SL | Apoderado | 10/02/2021 | |
PKF ATTEST ITC SL | Apoderado | 10/02/2021 | |
PKF ATTEST SERVICIOS PROFESIONALES SL | Apoderado | 10/02/2021 | |
PKF ATTEST SERVICIOS EMPRESARIALES SL | Apoderado | 10/02/2021 |
VINCULACIONES DE ZUMELAGA MARTINEZ CECILIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZUMELAGA MARTINEZ CECILIA
Empresa: NEURAPTIC SL
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Zumelaga Martinez Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2007 , F 178, S 8, H NA 40036, I/A 15 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-52-31
Empresa: NEURAPTIC SL
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Zumelaga Martinez Cecilia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2007 , F 174, S 8, H NA 40036, I/A 6 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-5-31
Empresa: PKF ATTEST LEGAL Y FISCAL SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3294 , F 214, S 8, H BI 36521, I/A 18 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-48
Empresa: PKF ATTEST ITC SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4159 , F 175, S 8, H BI 33051, I/A 30 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5890 , F 42, S 8, H BI 34713, I/A 53 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5351 , F 71, S 8, H BI 52507, I/A 19 (10/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-32-48
Información de ZUMELAGA MARTINEZ CECILIA
Mostramos los datos de ZUMELAGA MARTINEZ CECILIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZUMELAGA MARTINEZ CECILIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos