ZUGASTI ARIZMENDIARRIETA AGUSTIN
Informe ejecutivo de ZUGASTI ARIZMENDIARRIETA AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZUGASTI ARIZMENDIARRIETA AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BIDEGI GIPUZKOAKO AZPIEGITUREN AGENTZIA-AGENCIA GUIPUZCOANA DE INFRAESTRUCTURAS SA | Apoderado Mancomunado | 01/02/2012 | 29/04/2013 |
BIDEGI GIPUZKOAKO AZPIEGITUREN AGENTZIA-AGENCIA GUIPUZCOANA DE INFRAESTRUCTURAS SA | Apoderado Mancomunado | 21/12/2012 | 29/04/2013 |
CAMPEZO CONSTRUCCION SA | Apoderado | 13/05/2009 |
VINCULACIONES DE ZUGASTI ARIZMENDIARRIETA AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZUGASTI ARIZMENDIARRIETA AGUSTIN
Apoderado Mancomunado
- Nevado Larrañaga Maria-catalina
- Sanchez Poves De Angulo Alfonso
- Zugasti Arizmendiarrieta Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2193 , F 102, S 8, H SS 21021, I/A 30 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-20
Apoderado Mancomunado
- Nevado Larrañaga Maria-catalina
- Sanchez Poves De Angulo Alfonso
- Zugasti Arizmendiarrieta Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2193 , F 102, S 8, H SS 21021, I/A 28 (21/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-2-20
Apoderado Mancomunado
- Sanchez Poves De Angulo Alfonso
- Ugarte Zubizarreta Larraitz
- Zugasti Arizmendiarrieta Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2193 , F 101, S 8, H SS 21021, I/A 25 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-20
Empresa: CAMPEZO CONSTRUCCION SA
Apoderado Mancomunado
- Aguirre Balerdi Gerardo
- Alustiza Iturrospe Jon Ander
- Alvarez Muñoz Manuel
- Amenabar Alday Luis
- Amenabar Alday Luis
- Andreu Galan Manuel Angel
- Andreu Galan Manuel Angel
- Arizmendi Tolarechipi Maria Carmen
- Arraz Alonso Francisco
- Arraz Alonso Francisco
- Ceballos Pereda Jose Luis
- Ceballos Pereda Jose Luis
- De La Mata Camarero Gonzalo
- Del Rio Martinez Jose Manuel
- Garcia Arizmendi Maria Carmen
- Garmendia Iribar Jose Maria
- Garmendia Iribar Jose Maria
- Godia Costero Jose Ramon
- Gomez Morodo Suarez Roberto
- Gonzalez Navarro Victoriano
- Mariezcurrena Echeverria Juan Ignacio
- Mariezcurrena Echeverria Juan Ignacio
- Martinez Jimeno Fernando
- Marugan Sanjurjo Fernando
- Moreno Villa Felix Antonio
- Nuin Gorri Jose-luis
- Nuin Gorri Jose-luis
- Nuin Gorri Jose-luis
- Nuin Gorri Jose-luis
- Nuin Gorri Jose-luis
- Nuin Gorri Jose-luis
- Nuin Gorri Jose-luis
- Otaegui Echaveguren Fermin
- Perez Sobrino Adolfo
- Portal Roig Vicente
- Tella Llop Javier-jesus
- Tella Llop Javier-jesus
- Urdangarin Arruabarrena Jose Antonio
Apoderado
- Andrade Soengas Manuel
- Cerdeño Serrano Rafael
- Garcia Campijo Esteban
- Garcia Campijo Jose
- Garcia Prado Fernando
- Gil Moratinos Angel
- Llopis Aramendi Enrique Angel
- Mariezcurrena Echeverria Juan Ignacio
- Nuin Gorri Jose-luis
- Rodrigo Montalvo Txaro
- Tella Llop Javier-jesus
- Troyas Mendivil Jose Manuel
- Zugasti Arizmendiarrieta Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2252 , F 201, S 8, H SS 27532, I/A 17 (13/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-96-20
Información de ZUGASTI ARIZMENDIARRIETA AGUSTIN
Mostramos los datos de ZUGASTI ARIZMENDIARRIETA AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZUGASTI ARIZMENDIARRIETA AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos