ZUFIA GONZALEZ LAURA
Informe ejecutivo de ZUFIA GONZALEZ LAURA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZUFIA GONZALEZ LAURA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERLAZU 1975 SL | Socio Unico | 18/10/2023 | |
INVERLAZU 1975 SL | Administrador Unico | 18/10/2023 | |
LAJARAFE SOLAR SL | Apoderado | 23/03/2023 | |
METALES DE NAVARRA SA | Apoderado | 30/03/2021 | |
METALES DE NAVARRA SA | Secretario | 24/08/2016 | |
METALES DE NAVARRA SA | Consejero | 30/04/2012 |
VINCULACIONES DE ZUFIA GONZALEZ LAURA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZUFIA GONZALEZ LAURA
Empresa: INVERLAZU 1975 SL
Administrador Unico
- Zufia Gonzalez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 161, S 8, H NA 42465, I/A 1 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-31
Empresa: INVERLAZU 1975 SL
Socio Único
- Zufia Gonzalez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2121 , F 161, S 8, H NA 42465, I/A 1 (18/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-31
Empresa: LAJARAFE SOLAR SL
Apoderado
- Zufia Gonzalez Fernando
- Zufia Gonzalez Jesus Ramon
- Zufia Gonzalez Jose Javier
- Zufia Gonzalez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2087 , F 115, S 8, H NA 41760, I/A 2 (23/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-64-31
Empresa: METALES DE NAVARRA SA
Consejero
- Zufia Gonzalez Fernando
- Zufia Gonzalez Jesus Ramon
- Zufia Gonzalez Jose Javier
- Zufia Gonzalez Laura
Presidente
Secretario
- Zufia Gonzalez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1038 , F 82, S 8, H NA 3481, I/A 55 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-223-31
Empresa: METALES DE NAVARRA SA
Apoderado
- Zufia Gonzalez Jesus Ramon
- Zufia Gonzalez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1038 , F 80, S 8, H NA 3481, I/A 53 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-31
Empresa: METALES DE NAVARRA SA
Apoderado
- Zufia Gonzalez Jesus Ramon
- Zufia Gonzalez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1038 , F 80, S 8, H NA 3481, I/A 53 (30/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-67-31
Empresa: METALES DE NAVARRA SA
Consejero
- Zufia Gonzalez Jesus Ramon
- Zufia Gonzalez Jose Javier
- Zufia Gonzalez Laura
Presidente
Secretario
- Zufia Gonzalez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1038 , F 80, S 8, H NA 3481, I/A 51 (25/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-168-31
Empresa: METALES DE NAVARRA SA
Secretario
- Zufia Gonzalez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 167 , F 27, S 8, H NA 3481, I/A 50 (24/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-169-31
Empresa: METALES DE NAVARRA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 167 , F 22, S 8, H NA 3481, I/A 43 (30/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-89-31
Empresa: METALES DE NAVARRA SA
Apoderado
- Zufia Gonzalez Laura
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 167 , F 21, S 8, H NA 3481, I/A 42 (07/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-31
Información de ZUFIA GONZALEZ LAURA
Mostramos los datos de ZUFIA GONZALEZ LAURA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZUFIA GONZALEZ LAURA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos