ZUDAIRE GALDEANO JESUS ANTONIO
Informe ejecutivo de ZUDAIRE GALDEANO JESUS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZUDAIRE GALDEANO JESUS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LARANZOR SL | Administrador Unico | 26/12/2013 | 23/03/2022 |
LARANZOR SL | Administrador Unico | 29/04/2009 | 26/12/2013 |
BELARMINO GESTION SL | Administrador Unico | 07/01/2010 |
VINCULACIONES DE ZUDAIRE GALDEANO JESUS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZUDAIRE GALDEANO JESUS ANTONIO
Empresa: LARANZOR SL
Administrador Unico
- Zudaire Galdeano Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 118, S 8, H NA 26374, I/A 6 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-31
Empresa: LARANZOR SL
Administrador Unico
- Zudaire Galdeano Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 118, S 8, H NA 26374, I/A 6 (26/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-31
Empresa: BELARMINO GESTION SL
Administrador Unico
- Zudaire Galdeano Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291 , F 14, S 8, H NA025704, I/A00003 (07/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-11-31
Empresa: LARANZOR SL
Administrador Unico
- Zudaire Galdeano Jesus Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1325 , F 117, S 8, H NA026374, I/A00003 (29/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-87-31
Información de ZUDAIRE GALDEANO JESUS ANTONIO
Mostramos los datos de ZUDAIRE GALDEANO JESUS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZUDAIRE GALDEANO JESUS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos