ZUCCARINI IVO
Informe ejecutivo de ZUCCARINI IVO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE ZUCCARINI IVO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZUCCARINI IVO
Empresa: ALMAEL 2001 SL
Liquidador
- Zuccarini Ivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199, L 762, F 222, S 8, H CS 17297, I/A 20 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-12
Empresa: ALMAEL 2001 SL
Consejero Delegado
- Zuccarini Ivo
Consejero
- Carichino Eleonora Gabriela
- Giacobazzi Gabriele
- Zuccarini Ivo
Presidente
- Zuccarini Ivo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1199, L 762, F 222, S 8, H CS 17297, I/A 20 (11/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-138-12
Empresa: ALMAEL 2001 SL
Consejero Delegado
- Zuccarini Ivo
Consejero
- Carichino Eleonora Gabriela
- Giacobazzi Gabriele
- Zuccarini Ivo
Presidente
- Zuccarini Ivo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055, L 619, F 14, S 8, H CS 17297, I/A 14 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-12
Empresa: ALMAEL 2001 SL
Consejero Delegado
- Zuccarini Ivo
Consejero
- Giacobazzi Gabriele
- Sanchez Ramirez Florencio
- Zuccarini Ivo
Presidente
- Zuccarini Ivo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055, L 619, F 14, S 8, H CS 17297, I/A 14 (03/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-8-12
Empresa: ALMAEL 2001 SL
Consejero Delegado
- Zuccarini Ivo
Consejero
- Loreto Guercio
- Sanchez Ramirez Florencio
- Zuccarini Ivo
Presidente
- Zuccarini Ivo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055, L 619, F 13, S 8, H CS 17297, I/A 12 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-12
Empresa: ALMAEL 2001 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1055, L 619, F 13, S 8, H CS 17297, I/A 12 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-226-12
Información de ZUCCARINI IVO
Mostramos los datos de ZUCCARINI IVO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZUCCARINI IVO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos