ZUBIZARRETA ECHEVERRIA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de ZUBIZARRETA ECHEVERRIA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZUBIZARRETA ECHEVERRIA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOTEL ETXEBERRI SL | Apoderado Solidario | 23/07/2012 | |
IGARTZOLA BERRI SL | Apoderado | 09/09/2009 | |
IGARTZOLA BERRI SL | Apoderado Solidario | 04/09/2009 |
VINCULACIONES DE ZUBIZARRETA ECHEVERRIA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZUBIZARRETA ECHEVERRIA JOSE LUIS
Empresa: SABADELL CORPORATE FINANCE SL
Apoderado Mancomunado
- Jimenez Lujan Juan Diego
- Lopez Lenares Arechederra Jose
- Mestres Del Valle Ignacio
- Noguera Ballus David
- Rocamora Gutierrez Pablo
- Zubizarreta Echeverria Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25380 , F 36, S 8, H M 337094, I/A 18 (06/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
Empresa: HOTEL ETXEBERRI SL
Apoderado Solidario
- Zubizarreta Echeberria Marta
- Zubizarreta Echeverria Isabel
- Zubizarreta Echeverria Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2286 , F 27, S 8, H SS 28227, I/A 3 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-20
Empresa: IGARTZOLA BERRI SL
Apoderado
- Zubizarreta Echeberria Marta
- Zubizarreta Echeverria Isabel
- Zubizarreta Echeverria Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2442 , F 182, S 8, H SS 31805, I/A 3 (09/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-179-20
Empresa: IGARTZOLA BERRI SL
Apoderado Solidario
- Zubizarreta Echeberria Marta
- Zubizarreta Echeverria Isabel
- Zubizarreta Echeverria Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2442 , F 182, S 8, H SS 31805, I/A 2 (04/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-175-20
Información de ZUBIZARRETA ECHEVERRIA JOSE LUIS
Mostramos los datos de ZUBIZARRETA ECHEVERRIA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZUBIZARRETA ECHEVERRIA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos