ZUBILLAGA GOICOECHEA LORENZO
Informe ejecutivo de ZUBILLAGA GOICOECHEA LORENZO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZUBILLAGA GOICOECHEA LORENZO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASISTENCIAL VILLA DE BETELU SA | Consejero | 09/01/2024 |
VINCULACIONES DE ZUBILLAGA GOICOECHEA LORENZO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZUBILLAGA GOICOECHEA LORENZO
Empresa: ASISTENCIAL VILLA DE BETELU SA
Consejero
- Val Sardon Maria Cristina
- Zubillaga Goicoechea Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1523 , F 224, S 8, H NA 15343, I/A 52 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-10-31
Empresa: ASISTENCIAL VILLA DE BETELU SA
Consejero
- AMMA NAVARRA SL
- Zubillaga Goicoechea Lorenzo
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 71, S 8, H NA 15343, I/A 27 (16/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-31
Empresa: ASISTENCIAL VILLA DE BETELU SA
Consejero
- Recalde Goldaraz Miguel Javier
- Zubillaga Goicoechea Lorenzo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1497 , F 66, S 8, H NA 15343, I/A 24 (04/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-93-31
Empresa: ASISTENCIAL VILLA DE BETELU SA
Apoderado
Consejero
- ALVAREZ VALBUENA JOSE ROLANDO
- Iglesias Puertas Rafael
- Martinez Escudero Javier
- Recalde Goldaraz Miguel Javier
- Zubillaga Goicoechea Lorenzo
Presidente
Vcsec.no.Con
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 746 , F 25, S 8, H NA015343, I/A00023 (12/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-36-31
Información de ZUBILLAGA GOICOECHEA LORENZO
Mostramos los datos de ZUBILLAGA GOICOECHEA LORENZO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZUBILLAGA GOICOECHEA LORENZO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos