ZUBILLAGA ARMENTIA MARIA BEGOÑA
Informe ejecutivo de ZUBILLAGA ARMENTIA MARIA BEGOÑA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZUBILLAGA ARMENTIA MARIA BEGOÑA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA EDU SA | Socio Unico | 15/05/2024 |
VINCULACIONES DE ZUBILLAGA ARMENTIA MARIA BEGOÑA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZUBILLAGA ARMENTIA MARIA BEGOÑA
Empresa: INMOBILIARIA EDU SA
Administrador Unico
- Zubillaga Armentia Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 2293,A , I/ 10 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-48
Empresa: INMOBILIARIA EDU SA
Socio Único
- Zubillaga Armentia Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 2293,A , I/ 10 (15/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-99-48
Empresa: INMOBILIARIA EDU SA
Administrador Unico
- Zubillaga Armentia Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 362 , F 197, S 8, H BI 2293,A , I/ 8 (22/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-65-48
Empresa: INMOBILIARIA EDU SA
Administrador Unico
- Zubillaga Armentia Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 362 , F 196, S 8, H BI 2293,A , I/ 6 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-77-48
Empresa: INMOBILIARIA EDU SA
Administrador Unico
- Zubillaga Armentia Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 362 , F 195, S 8, H BI 2293,A , I/ marge (25/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-233-48
Empresa: INMOBILIARIA EDU SA
Administrador Unico
- Zubillaga Armentia Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 362 , F 195, S 8, H BI 2293,A , I/ 5 (11/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-58-48
Información de ZUBILLAGA ARMENTIA MARIA BEGOÑA
Mostramos los datos de ZUBILLAGA ARMENTIA MARIA BEGOÑA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZUBILLAGA ARMENTIA MARIA BEGOÑA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos