ZUBIETA DE PIQUER MARIA AINHOA
Informe ejecutivo de ZUBIETA DE PIQUER MARIA AINHOA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZUBIETA DE PIQUER MARIA AINHOA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE SME MP SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/11/2022 | |
INGENIERIA Y ECONOMIA DEL TRANSPORTE SME MP SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/06/2022 |
VINCULACIONES DE ZUBIETA DE PIQUER MARIA AINHOA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZUBIETA DE PIQUER MARIA AINHOA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bodelon Alonso Maria Magdalena
- Gilaberte Fernandez Moises Antonio
- Rey Romero Patricia
- Zubieta De Piquer Maria Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38107 , F 126, S 8, H M 85151, I/A 381 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bodelon Alonso Maria Magdalena
- Gilaberte Fernandez Moises Antonio
- Rey Romero Patricia
- Zubieta De Piquer Maria Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38107 , F 120, S 8, H M 85151, I/A 375 (02/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-109-28
Empresa: INNOVATIVE SUPPORT SLNE
Apoderado
- Zubieta De Piquer Maria Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 67 , F 12, S 9, H M 1557, I/A 4 (14/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-28
Apoderado
- Zubieta De Piquer Maria Ainhoa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 67 , F 11, S 9, H M 1557, I/A 2 (27/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-28
Información de ZUBIETA DE PIQUER MARIA AINHOA
Mostramos los datos de ZUBIETA DE PIQUER MARIA AINHOA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZUBIETA DE PIQUER MARIA AINHOA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos