ZUBIALDE GRAJIRENA CARLOS
Informe ejecutivo de ZUBIALDE GRAJIRENA CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZUBIALDE GRAJIRENA CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THEWALL SOLUCIONES GLOBALES SL | Socio Unico | 22/09/2009 | |
THEWALL SOLUCIONES GLOBALES SL | Administrador Unico | 22/09/2009 |
VINCULACIONES DE ZUBIALDE GRAJIRENA CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZUBIALDE GRAJIRENA CARLOS
Empresa: GALBAR EUSKADI SA
Administrador Unico
- Zubialde Grajirena Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1600 , F 27, S 8, H SS 11831, I/A 13 (24/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-63-20
Empresa: GALBAR EUSKADI SA
Administrador Unico
- Zubialde Grajirena Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1600 , F 27, S 8, H SS 11831, I/A 12 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-20
Empresa: GALBAR EUSKADI SA
Administrador Unico
- Zubialde Grajirena Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1600 , F 27, S 8, H SS 11831, I/A 11 (24/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-190-20
Empresa: THEWALL SOLUCIONES GLOBALES SL
Administrador Unico
- Zubialde Grajirena Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 143, S 8, H SS 31847, I/A 1 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-20
Empresa: THEWALL SOLUCIONES GLOBALES SL
Socio Único
- Zubialde Grajirena Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2444 , F 143, S 8, H SS 31847, I/A 1 (22/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-188-20
Información de ZUBIALDE GRAJIRENA CARLOS
Mostramos los datos de ZUBIALDE GRAJIRENA CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZUBIALDE GRAJIRENA CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos