ZUBERO BELAR JOSE JAVIER
Informe ejecutivo de ZUBERO BELAR JOSE JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZUBERO BELAR JOSE JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MEYUSA SA | Administrador Unico | 18/03/2014 |
VINCULACIONES DE ZUBERO BELAR JOSE JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZUBERO BELAR JOSE JAVIER
Empresa: MEYUSA SA
Administrador Unico
- Zubero Belar Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 260,A , I/ 14 (20/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-126-48
Empresa: MEYUSA SA
Administrador Unico
- Zubero Belar Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56, L 56, F 68, S 8, H BI 260,A , I/ 12 (04/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-72-48
Empresa: MEYUSA SA
Administrador Unico
- Zubero Belar Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56, L 56, F 68, S 8, H BI 260,A , I/ 11 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-48
Empresa: MEYUSA SA
Administrador Unico
- Zubero Belar Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56, L 56, F 68, S 8, H BI 260,A , I/ 11 (18/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-59-48
Empresa: MEYUSA SA
Administrador Unico
- Zubero Belar Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56, L 56, F 67, S 8, H BI 260,A , I/ 10 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-48
Empresa: MEYUSA SA
Administrador Mancomunado
- Mascariano Corpion Juan Jose
- Zubero Belar Jose Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 56, L 56, F 67, S 8, H BI 260,A , I/ 10 (19/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-48
Información de ZUBERO BELAR JOSE JAVIER
Mostramos los datos de ZUBERO BELAR JOSE JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZUBERO BELAR JOSE JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos