ZUASTI SUAREZ HAIZEA
Informe ejecutivo de ZUASTI SUAREZ HAIZEA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZUASTI SUAREZ HAIZEA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COLIBRI LIVE SL | Apoderado | 21/02/2024 | |
PRISMA VIRTUAL REALITY SL | Apoderado | 02/01/2024 | |
SYNAPTIA INVEST SL | Apoderado | 06/11/2023 | |
WOWIN GROUP SL | Apoderado | 26/07/2022 | |
BEFOOTBALL SL | Apoderado | 26/07/2022 |
VINCULACIONES DE ZUASTI SUAREZ HAIZEA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZUASTI SUAREZ HAIZEA
Empresa: COLIBRI LIVE SL
Apoderado
- Zuasti Suarez Haizea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46093 , F 112, S 8, H M 809871, I/A 3 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-42-28
Empresa: PRISMA VIRTUAL REALITY SL
Apoderado
- Zuasti Suarez Haizea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36338 , F 40, S 8, H M 652876, I/A 2 (02/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-6-28
Empresa: SYNAPTIA INVEST SL
Apoderado
- Zuasti Suarez Haizea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44903 , F 190, S 8, H M 790494, I/A 2 (06/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-216-28
Empresa: BEFOOTBALL SL
Apoderado
- Zuasti Suarez Haizea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40602 , F 143, S 8, H M 720557, I/A 3 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-28
Empresa: WOWIN GROUP SL
Apoderado
- Zuasti Suarez Haizea
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43141 , F 120, S 8, H M 762363, I/A 2 (26/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-146-28
Información de ZUASTI SUAREZ HAIZEA
Mostramos los datos de ZUASTI SUAREZ HAIZEA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZUASTI SUAREZ HAIZEA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos