ZOYA ILYENKA
Informe ejecutivo de ZOYA ILYENKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZOYA ILYENKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VAMPTECH IBERICA SL | Secretario No Consejero | 16/05/2023 | |
VUMTEX DISTRIBUCIONES SL | Apoderado Solidario | 25/01/2023 | |
FINANCIAL & DEBT MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 14/06/2022 | |
FINANCIAL & DEBT MANAGEMENT SL | Apoderado Solidario | 25/01/2022 | |
ICONIQ INNOVATION SPAIN SL | Apoderado Solidario | 23/05/2019 | |
ICONIQ INNOVATION SPAIN SL | Apoderado Solidario | 01/04/2019 | |
DOBRY DOM SL | Apoderado Solidario | 28/01/2019 |
VINCULACIONES DE ZOYA ILYENKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZOYA ILYENKA
Empresa: OFIR FLN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45030 , F 119, S 8, H B 474806, I/A 7 (07/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-08
Empresa: OFIR FLN SL
Apoderado Solidario
- Jimenez Borras Carlos
- Zoya Ilyenka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45030 , F 119, S 8, H B 474806, I/A 6 (03/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-154-08
Empresa: VAMPTECH IBERICA SL
Apoderado Solidario
Secretario No Consejero
- Zoya Ilyenka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33356 , F 58, S 8, H B 224746, I/A 17 (16/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-95-08
Empresa: VUMTEX DISTRIBUCIONES SL
Apoderado Solidario
- Zoya Ilyenka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48352 , F 121, S 8, H B 581116, I/A 3 (25/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-23-08
Empresa: FINANCIAL & DEBT MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Zoya Ilyenka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48039 , F 25, S 8, H B 570302, I/A 5 (14/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-118-08
Empresa: FINANCIAL & DEBT MANAGEMENT SL
Apoderado Solidario
- Zoya Ilyenka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48039 , F 24, S 8, H B 570302, I/A 3 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-08
Empresa: ICONIQ INNOVATION SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Zoya Ilyenka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46636 , F 147, S 8, H B 526184, I/A 4 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-08
Empresa: OFIR FLN SL
Apoderado Solidario
- Zoya Ilyenka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45030 , F 118, S 8, H B 474806, I/A 4 (23/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-102-08
Empresa: ICONIQ INNOVATION SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Zoya Ilyenka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46636 , F 147, S 8, H B 526184, I/A 3 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-69-08
Empresa: DOBRY DOM SL
Apoderado Solidario
- Zoya Ilyenka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46059 , F 134, S 8, H B 508220, I/A 3 (28/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-08
VER MAS ACTOS
Información de ZOYA ILYENKA
Mostramos los datos de ZOYA ILYENKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZOYA ILYENKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos