ZORRILLA CABEZAS MARIA-ANGUSTIAS
Informe ejecutivo de ZORRILLA CABEZAS MARIA-ANGUSTIAS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ZORRILLA CABEZAS MARIA-ANGUSTIAS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAGIC MILENIUM SL | Administrador Unico | 30/06/2024 | |
ASTRODIVINO SL | Administrador Mancomunado | 09/12/2015 | 11/12/2015 |
ASTRODIVINO SL | Liquidador | 11/12/2015 | 11/12/2015 |
ASTRODIVINO SL | Administrador Unico | 03/12/2012 | 09/12/2015 |
RESIDENCIA MONTEALINA SL | Administrador Solidario | 04/10/2012 |
VINCULACIONES DE ZORRILLA CABEZAS MARIA-ANGUSTIAS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZORRILLA CABEZAS MARIA-ANGUSTIAS
Empresa: MAGIC MILENIUM SL
Administrador Unico
- Zorrilla Cabezas Maria-angustias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 244900, I/A 2 (30/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Empresa: ASTRODIVINO SL
Liquidador
- Zorrilla Cabezas Maria-angustias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30496 , F 75, S 8, H M 548806, I/A 3 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Empresa: ASTRODIVINO SL
Administrador Mancomunado
- Alejos Romaniega Ignacio
- Zorrilla Cabezas Maria-angustias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30496 , F 75, S 8, H M 548806, I/A 3 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Empresa: ASTRODIVINO SL
Administrador Mancomunado
- Alejos Romaniega Ignacio
- Zorrilla Cabezas Maria-angustias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30496 , F 75, S 8, H M 548806, I/A 2 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-28
Empresa: ASTRODIVINO SL
Administrador Unico
- Zorrilla Cabezas Maria-angustias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30496 , F 75, S 8, H M 548806, I/A 2 (09/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-240-28
Empresa: ASTRODIVINO SL
Administrador Unico
- Zorrilla Cabezas Maria-angustias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30496 , F 72, S 8, H M 548806, I/A 1 (03/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Empresa: RESIDENCIA MONTEALINA SL
Administrador Solidario
- Puig Bolta Inmaculada Concepcion
- Zorrilla Cabezas Maria-angustias
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22044 , F 104, S 8, H M 393079, I/A 3 (04/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-28
Información de ZORRILLA CABEZAS MARIA-ANGUSTIAS
Mostramos los datos de ZORRILLA CABEZAS MARIA-ANGUSTIAS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZORRILLA CABEZAS MARIA-ANGUSTIAS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos