ZORNOZA GARCIA VICTOR
Informe ejecutivo de ZORNOZA GARCIA VICTOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZORNOZA GARCIA VICTOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZETAWEB 2024 SL | Administrador Unico | 21/03/2024 | |
ZORRO IN2023 SL | Socio Unico | 16/01/2024 | |
ZORRO IN2023 SL | Administrador Unico | 16/01/2024 | |
ZETAROUS SL | Administrador Unico | 12/08/2020 | |
ZETAROUS SL | Socio Unico | 07/08/2020 | |
VIZETA SL | Socio Unico | 27/10/2017 | |
VIZETA SL | Administrador Unico | 27/10/2017 |
VINCULACIONES DE ZORNOZA GARCIA VICTOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZORNOZA GARCIA VICTOR
Empresa: ZETAWEB 2024 SL
Administrador Unico
- Zornoza Garcia Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46398 , F 197, S 8, H M 814898, I/A 1 (21/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-63-28
Empresa: ZORVAGO SL
Administrador Unico
- Zornoza Garcia Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29930 , F 193, S 8, H M 538663, I/A 5 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Empresa: ZORRO IN2023 SL
Administrador Unico
- Zornoza Garcia Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46175 , F 17, S 8, H M 811158, I/A 1 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: ZORRO IN2023 SL
Socio Único
- Zornoza Garcia Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46175 , F 17, S 8, H M 811158, I/A 1 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: ZETAROUS SL
Administrador Unico
- Zornoza Garcia Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39322 , F 171, S 8, H M 698348, I/A 4 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-28
Empresa: ZETAROUS SL
Nuevo Socio Único
- Zornoza Garcia Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39322 , F 171, S 8, H M 698348, I/A 3 (07/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-157-28
Empresa: VIZETA SL
Administrador Unico
- Zornoza Garcia Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36348 , F 130, S 8, H M 653069, I/A 1 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-28
Empresa: VIZETA SL
Socio Único
- Zornoza Garcia Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36348 , F 130, S 8, H M 653069, I/A 1 (27/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-211-28
Empresa: ZORVAGO SL
Administrador Unico
- Zornoza Garcia Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29930 , F 190, S 8, H M 538663, I/A 1 (25/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-106-28
Información de ZORNOZA GARCIA VICTOR
Mostramos los datos de ZORNOZA GARCIA VICTOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZORNOZA GARCIA VICTOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos