ZORNOZA GARCIA OSCAR
Informe ejecutivo de ZORNOZA GARCIA OSCAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 12
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZORNOZA GARCIA OSCAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ZORVAGO SL | Administrador Unico | 08/03/2024 | |
ZORVAGO SL | Apoderado Solidario | 04/04/2022 | |
BARBISBA 2021 SL | Administrador Unico | 19/07/2021 | |
TERRAZA HOSTELERY SL | Administrador Unico | 06/07/2021 | |
GRAN HOSTELERY SL | Socio Unico | 06/07/2021 | |
RECREATIVOS ZETATRES SL | Administrador Unico | 07/05/2021 | |
ZETABAN SL | Socio Unico | 27/09/2018 | |
ZETABAN SL | Administrador Unico | 27/09/2018 | |
RECREATIVOS VALGAR SL | Socio Unico | 14/05/2010 | |
RECREATIVOS VALGAR SL | Administrador Unico | 14/05/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ZORNOZA GARCIA OSCAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZORNOZA GARCIA OSCAR
Empresa: ZORVAGO SL
Administrador Unico
- Zornoza Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29930 , F 193, S 8, H M 538663, I/A 5 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-28
Empresa: ZORVAGO SL
Apoderado Solidario
- Zornoza Garcia Oscar
- Zorzona Gismera David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29930 , F 192, S 8, H M 538663, I/A 4 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-28
Empresa: BARBISBA 2021 SL
Administrador Unico
- Zornoza Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42246 , F 70, S 8, H M 747907, I/A 1 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-28
Empresa: TERRAZA HOSTELERY SL
Administrador Unico
- Zornoza Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42195 , F 60, S 8, H M 746974, I/A 1 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-28
Empresa: GRAN HOSTELERY SL
Socio Único
- Zornoza Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42195 , F 10, S 8, H M 746969, I/A 1 (06/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-132-28
Empresa: RECREATIVOS ZETATRES SL
Administrador Unico
- Zornoza Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37032 , F 23, S 8, H M 661529, I/A 3 (07/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-28
Empresa: ZETAROUS SL
Administrador Unico
- Zornoza Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39322 , F 171, S 8, H M 698348, I/A 4 (12/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-160-28
Empresa: ZETAROUS SL
Administrador Unico
- Zornoza Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39322 , F 170, S 8, H M 698348, I/A 1 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Empresa: ZETAROUS SL
Socio Único
- Zornoza Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39322 , F 170, S 8, H M 698348, I/A 1 (19/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-120-28
Empresa: ZETABAN SL
Administrador Unico
- Zornoza Garcia Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38142 , F 190, S 8, H M 678795, I/A 1 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-28
VER MAS ACTOS
Información de ZORNOZA GARCIA OSCAR
Mostramos los datos de ZORNOZA GARCIA OSCAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZORNOZA GARCIA OSCAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos