ZOHAIB ASLAM
Informe ejecutivo de ZOHAIB ASLAM
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZOHAIB ASLAM
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELTA INSTALACIONES Y ENERGIA SL | Apoderado Solidario | 18/01/2022 |
VINCULACIONES DE ZOHAIB ASLAM
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZOHAIB ASLAM
Empresa: DELTA INSTALACIONES Y ENERGIA SL
Apoderado Solidario
- Zohaib Aslam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47242 , F 43, S 8, H B 545838, I/A 3 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-08
Empresa: DELTA INSTALACIONES Y ENERGIA SL
Administrador Unico
- Zohaib Aslam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47242 , F 43, S 8, H B 545838, I/A 2 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-08
Empresa: DELTA INSTALACIONES Y ENERGIA SL
Administrador Unico
- Zohaib Aslam
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47242 , F 42, S 8, H B 545838, I/A 1 (13/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-38-08
Información de ZOHAIB ASLAM
Mostramos los datos de ZOHAIB ASLAM que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZOHAIB ASLAM, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos