ZOFIO GIMENO JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de ZOFIO GIMENO JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZOFIO GIMENO JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA DACI SA | Administrador Solidario | 29/10/2020 | |
TECNOFILM APLICACIONS EN IMATGE I PROTECCIO SL | Administrador Unico | 07/01/2016 | |
INMOBILIARIA DACI SA | Administrador Solidario | 30/03/2015 |
VINCULACIONES DE ZOFIO GIMENO JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZOFIO GIMENO JUAN CARLOS
Empresa: INMOBILIARIA DACI SA
Administrador Solidario
- Dalmases Vila Manuel
- Zofio Gimeno Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1571 , F 96, S 8, H L 32001, I/A 14 (29/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-216-25
Administrador Unico
- Zofio Gimeno Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45144 , F 128, S 8, H B 478195, I/A 1 (07/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-9-08
Empresa: INMOBILIARIA DACI SA
Administrador Solidario
- Dalmases Vila Manuel
- Zofio Gimeno Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41260 , F 42, S 8, H B 64850, I/A 11 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-08
Empresa: INMOBILIARIA DACI SA
Administrador Solidario
- Dalmases Vila Manuel
- Zofio Gimeno Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41260 , F 42, S 8, H B 64850, I/A 11 (30/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-66-08
Empresa: INMOBILIARIA DACI SA
Administrador Solidario
- Dalmases Vila Manuel
- Zofio Gimeno Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41260 , F 41, S 8, H B 64850, I/A 10 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-08
Empresa: INMOBILIARIA DACI SA
Consejero Delegado
- Dalmases Vila Manuel
- Gimeno Betes Antonia
- Zofio Gimeno Juan Carlos
Consejero
- Dalmases Vila Manuel
- Gimeno Betes Antonia
- Zofio Gimeno Juan Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41260 , F 41, S 8, H B 64850, I/A 10 (03/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-111-08
Información de ZOFIO GIMENO JUAN CARLOS
Mostramos los datos de ZOFIO GIMENO JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZOFIO GIMENO JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos