ZOBEL URQUIJO MERCEDES
Informe ejecutivo de ZOBEL URQUIJO MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZOBEL URQUIJO MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYALA ESPAÑA SA | Consejero | 03/11/2020 | |
AYALA ESPAÑA SA | Vicepresidente | 03/11/2020 |
VINCULACIONES DE ZOBEL URQUIJO MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZOBEL URQUIJO MERCEDES
Empresa: AYALA ESPAÑA SA
Consejero
- Garcia Losada Mercedes
- Hora Dee Anne
- Zobel Cardenas Camila Paola
- Zobel Urquijo Iñigo
- Zobel Urquijo Mercedes
Presidente
Vicepresidente
- Hora Dee Anne
- Zobel Urquijo Mercedes
- Zobel Cardenas Camila Paola
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 55, S 8, H CA 4137, I/A 71 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-11
Empresa: AYALA ESPAÑA SA
Consejero
- Garcia Losada Mercedes
- Hora Dee Anne
- Zobel Cardenas Camila Paola
- Zobel Urquijo Iñigo
- Zobel Urquijo Mercedes
Presidente
Vicepresidente
- Hora Dee Anne
- Zobel Cardenas Camila Paola
- Zobel Urquijo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 55, S 8, H CA 4137, I/A 71 (03/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-218-11
Empresa: AYALA ESPAÑA SA
Consejero
- Garcia Losada Mercedes
- Hora Dee Anne
- Zobel Cardenas Camila Paola
- Zobel Urquijo Iñigo
- Zobel Urquijo Mercedes
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
- Hora Dee Anne
- Zobel Cardenas Camila Paola
- Zobel Urquijo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 53, S 8, H CA 4137, I/A 67 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-11
Empresa: AYALA ESPAÑA SA
Consejero
- Garcia Losada Mercedes
- Hora Dee Anne
- Zobel Cardenas Camila Paola
- Zobel Urquijo Iñigo
- Zobel Urquijo Mercedes
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Hora Dee Anne
- Zobel Cardenas Camila Paola
- Zobel Urquijo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1989 , F 53, S 8, H CA 4137, I/A 67 (10/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-155-11
Empresa: AYALA POLO SL
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1871 , F 58, S 8, H CA 32903, I/A 5 (30/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-177-11
Empresa: AYALA ESPAÑA SA
Consejero
- Garcia Losada Mercedes
- Hora Dee Anne
- Zobel Cardenas Camila Paola
- Zobel Urquijo Iñigo
- Zobel Urquijo Mercedes
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Hora Dee Anne
- Zobel Cardenas Camila Paola
- Zobel Urquijo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1685 , F 130, S 8, H CA 4137, I/A 60 (01/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-199-11
Información de ZOBEL URQUIJO MERCEDES
Mostramos los datos de ZOBEL URQUIJO MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZOBEL URQUIJO MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos