ZHU YAOYANG
Informe ejecutivo de ZHU YAOYANG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZHU YAOYANG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTRO 2023 SL | Apoderado | 14/09/2023 | |
ZT HOME SL | Apoderado | 07/10/2019 | |
HOME MARKER SL | Administrador Solidario | 21/01/2013 |
VINCULACIONES DE ZHU YAOYANG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZHU YAOYANG
Empresa: ASTRO 2023 SL
Apoderado
- Zhu Yaoyang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 892 , F 206, S 8, H LO 20439, I/A 2 (14/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-183-26
Empresa: ZT HOME SL
Apoderado
- Zhu Yaoyang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 740 , F 10, S 8, H LO 14713, I/A 3 (07/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-198-26
Empresa: HOME MARKER SL
Administrador Solidario
- Zhu Lin Xuwei
- Zhu Xubin
- Zhu Yaoyang
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 756 , F 175, S 8, H LO 15331, I/A 1 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-26
Información de ZHU YAOYANG
Mostramos los datos de ZHU YAOYANG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZHU YAOYANG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos