ZHU XUFENG
Informe ejecutivo de ZHU XUFENG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZHU XUFENG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNITED SUPPLY CHAIN EUROPE SL | Socio Unico | 08/01/2020 | |
UNITED SUPPLY CHAIN EUROPE SL | Administrador Unico | 08/01/2020 |
VINCULACIONES DE ZHU XUFENG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZHU XUFENG
Empresa: NUEVO OTOÑO SL
Administrador Unico
- Zhu Xufeng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29539 , F 53, S 8, H M 531603, I/A 7 (25/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-62-28
Empresa: UNITED SUPPLY CHAIN EUROPE SL
Administrador Unico
- Zhu Xufeng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39971 , F 191, S 8, H M 709972, I/A 1 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Empresa: UNITED SUPPLY CHAIN EUROPE SL
Socio Único
- Zhu Xufeng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39971 , F 191, S 8, H M 709972, I/A 1 (08/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-9-28
Empresa: NUEVO OTOÑO SL
Administrador Unico
- Zhu Xufeng
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29539 , F 53, S 8, H M 531603, I/A 6 (28/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-212-28
Información de ZHU XUFENG
Mostramos los datos de ZHU XUFENG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZHU XUFENG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos