ZHOU WU LEZHONG
Informe ejecutivo de ZHOU WU LEZHONG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZHOU WU LEZHONG
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COVI PHARMA SL | Administrador Unico | 14/11/2022 | |
COVI PHARMA SL | Socio Unico | 14/11/2022 | |
INTERVAL JVR SL | Administrador Unico | 02/03/2021 | |
REAL ESTATE LLAR10 SL | Apoderado | 13/05/2013 |
VINCULACIONES DE ZHOU WU LEZHONG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZHOU WU LEZHONG
Empresa: COVI PHARMA SL
Socio Único
- Zhou Wu Lezhong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10851, L 8130, F 180, S 8, H V 193762, I/A 4 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-46
Empresa: COVI PHARMA SL
Administrador Unico
- Zhou Wu Lezhong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10851, L 8130, F 180, S 8, H V 193762, I/A 3 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-46
Empresa: COVI PHARMA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Blay Moya Sergio
- Galvez Hernandez Alejandro
- Zhou Wu Lezhong
Presidente
- Zhou Wu Lezhong
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10851, L 8130, F 180, S 8, H V 193762, I/A 3 (14/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-221-46
Empresa: COVI PHARMA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Blay Moya Sergio
- Galvez Hernandez Alejandro
- Zhou Wu Lezhong
Presidente
- Zhou Wu Lezhong
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10851, L 8130, F 179, S 8, H V 193762, I/A 2 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-46
Empresa: INTERVAL JVR SL
Administrador Unico
- Zhou Wu Lezhong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10949, L 8227, F 51, S 8, H V 196962, I/A 1 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-46-46
Empresa: REAL ESTATE LLAR10 SL
Apoderado
- Zhou Wu Lezhong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9595, L 6877, F 207, S 8, H V 152798, I/A 3 (13/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-93-46
Información de ZHOU WU LEZHONG
Mostramos los datos de ZHOU WU LEZHONG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZHOU WU LEZHONG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos