ZHOU WENYUAN
Informe ejecutivo de ZHOU WENYUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZHOU WENYUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LIVING PACK SL | Administrador Unico | 03/02/2023 | |
LIVING PACK SL | Socio Unico | 03/02/2023 | |
EUSTON SL | Administrador Unico | 23/06/2021 | |
FOODINN CASH & CARRY SL | Administrador Unico | 18/05/2018 | |
SOJA BLANCA SL | Socio Unico | 31/08/2015 |
VINCULACIONES DE ZHOU WENYUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZHOU WENYUAN
Empresa: LIVING PACK SL
Administrador Unico
- Zhou Wenyuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44692 , F 17, S 8, H M 787093, I/A 1 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Empresa: LIVING PACK SL
Socio Único
- Zhou Wenyuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44692 , F 17, S 8, H M 787093, I/A 1 (03/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-29-28
Empresa: EUSTON SL
Administrador Unico
- Zhou Wenyuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42143 , F 19, S 8, H M 746124, I/A 1 (23/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-123-28
Empresa: GOLDEN FIRE SL
Apoderado
- Zhou Wenyuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36772 , F 165, S 8, H M 658777, I/A 3 (09/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-200-28
Empresa: FOODINN CASH & CARRY SL
Administrador Unico
- Zhou Wenyuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37670 , F 211, S 8, H M 671217, I/A 1 (18/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-99-28
Empresa: GOLDEN FIRE SL
Apoderado
- Zhou Wenyuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36772 , F 164, S 8, H M 658777, I/A 2 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
Empresa: SOJA BLANCA SL
Administrador Unico
- Zhou Wenyuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33811 , F 41, S 8, H M 608497, I/A 2 (25/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-28
Empresa: SOJA BLANCA SL
Administrador Unico
- Zhou Wenyuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33811 , F 38, S 8, H M 608497, I/A 1 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-28
Empresa: SOJA BLANCA SL
Socio Único
- Zhou Wenyuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33811 , F 38, S 8, H M 608497, I/A 1 (31/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-171-28
Empresa: YUAN BO INTERNATIONAL TRADE SL
Administrador Unico
- Zhou Wenyuan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19262 , F 19, S 8, H M 337352, I/A 3 (13/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-28
Información de ZHOU WENYUAN
Mostramos los datos de ZHOU WENYUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZHOU WENYUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos