ZHOU SHUANGYI
Informe ejecutivo de ZHOU SHUANGYI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZHOU SHUANGYI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAXI MAS 2014 SL | Administrador Solidario | 24/09/2015 | 08/06/2018 |
MAXI MAS 2014 SL | Administrador Unico | 30/06/2015 | 24/09/2015 |
MAXI MAS 2014 SL | Administrador Solidario | 04/11/2014 | 30/06/2015 |
MAXI MAS 2014 SL | Socio Unico | 01/07/2014 | 04/11/2014 |
MAXI MAS 2014 SL | Administrador Unico | 01/07/2014 | 04/11/2014 |
VINCULACIONES DE ZHOU SHUANGYI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZHOU SHUANGYI
Empresa: MAXI MAS 2014 SL
Administrador Solidario
- Li Qun
- Zhou Shuangyi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32436 , F 124, S 8, H M 583864, I/A 5 (08/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-114-28
Empresa: MAXI MAS 2014 SL
Administrador Solidario
- Li Qun
- Zhou Shuangyi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32436 , F 123, S 8, H M 583864, I/A 4 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-28
Empresa: MAXI MAS 2014 SL
Administrador Unico
- Zhou Shuangyi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32436 , F 123, S 8, H M 583864, I/A 4 (24/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-188-28
Empresa: MAXI MAS 2014 SL
Administrador Unico
- Zhou Shuangyi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32436 , F 123, S 8, H M 583864, I/A 3 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-28
Empresa: MAXI MAS 2014 SL
Administrador Solidario
- Chen Qinghuang
- Zhou Shuangyi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32436 , F 123, S 8, H M 583864, I/A 3 (30/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-28
Empresa: MAXI MAS 2014 SL
Administrador Solidario
- Chen Qinghuang
- Zhou Shuangyi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32436 , F 123, S 8, H M 583864, I/A 2 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Empresa: MAXI MAS 2014 SL
Administrador Unico
- Zhou Shuangyi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32436 , F 123, S 8, H M 583864, I/A 2 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-28
Empresa: MAXI MAS 2014 SL
Administrador Unico
- Zhou Shuangyi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32436 , F 121, S 8, H M 583864, I/A 1 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28
Empresa: MAXI MAS 2014 SL
Socio Único
- Zhou Shuangyi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32436 , F 121, S 8, H M 583864, I/A 1 (01/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-28
Información de ZHOU SHUANGYI
Mostramos los datos de ZHOU SHUANGYI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZHOU SHUANGYI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos