ZHAO LU
Informe ejecutivo de ZHAO LU
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZHAO LU
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUAXIA TRAVEL SL | Socio Unico | 27/09/2022 | |
HUAXIA TRAVEL SL | Administrador Unico | 27/09/2022 | |
QI LU TRAVEL SL | Socio Unico | 07/01/2021 | |
QI LU TRAVEL SL | Administrador Unico | 07/01/2021 |
VINCULACIONES DE ZHAO LU
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZHAO LU
Empresa: CHINA XINXIN TRAVEL SL
Administrador Unico
- Zhao Lu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 709973, I/A 4 (24/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-104-28
Empresa: CHINA XINXIN TRAVEL SL
Administrador Unico
- Zhao Lu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39971 , F 201, S 8, H M 709973, I/A 3 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-28
Empresa: HUAXIA TRAVEL SL
Administrador Unico
- Zhao Lu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38011 , F 66, S 8, H M 676795, I/A 2 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Empresa: HUAXIA TRAVEL SL
Administrador Solidario
- Hu Mu
- Zhao Lu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38011 , F 66, S 8, H M 676795, I/A 2 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Empresa: HUAXIA TRAVEL SL
Socio Único
- Zhao Lu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38011 , F 66, S 8, H M 676795, I/A 2 (27/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-190-28
Empresa: QI LU TRAVEL SL
Administrador Unico
- Zhao Lu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41181 , F 160, S 8, H M 730158, I/A 1 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Empresa: QI LU TRAVEL SL
Socio Único
- Zhao Lu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41181 , F 160, S 8, H M 730158, I/A 1 (07/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-8-28
Empresa: HUAXIA TRAVEL SL
Administrador Solidario
- Hu Mu
- Zhao Lu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38011 , F 65, S 8, H M 676795, I/A 1 (04/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-155-28
Información de ZHAO LU
Mostramos los datos de ZHAO LU que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZHAO LU, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos