ZERVOS YANNIS
Informe ejecutivo de ZERVOS YANNIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZERVOS YANNIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ERA PRODUCCIONES MUSICALES SL | Administrador Unico | 18/03/2010 | 09/06/2017 |
PLAN B ENTERTAINMENT SL | Administrador Mancomunado | 01/07/2010 | 24/11/2010 |
ERA PRODUCCIONES MUSICALES SL | Administrador Solidario | 18/03/2010 |
VINCULACIONES DE ZERVOS YANNIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZERVOS YANNIS
Empresa: ERA PRODUCCIONES MUSICALES SL
Administrador Unico
- Zervos Yannis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18033 , F 153, S 8, H M 311753, I/A 4 (09/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-114-28
Empresa: PLAN B ENTERTAINMENT SL
Administrador Mancomunado
- Montoya Almeida Alejandro
- Zervos Yannis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27851 , F 119, S 8, H M 501992, I/A 2 (24/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-233-28
Empresa: PLAN B ENTERTAINMENT SL
Administrador Mancomunado
- Montoya Almeida Alejandro
- Zervos Yannis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27851 , F 118, S 8, H M 501992, I/A 1 (01/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-132-28
Empresa: ERA PRODUCCIONES MUSICALES SL
Administrador Unico
- Zervos Yannis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18033 , F 153, S 8, H M 311753, I/A 3 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-28
Empresa: ERA PRODUCCIONES MUSICALES SL
Administrador Solidario
- Cardoso Garcia Sergio
- Zervos Yannis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18033 , F 153, S 8, H M 311753, I/A 3 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-28
Información de ZERVOS YANNIS
Mostramos los datos de ZERVOS YANNIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZERVOS YANNIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos