ZENG YONG
Informe ejecutivo de ZENG YONG
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
VINCULACIONES DE ZENG YONG
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZENG YONG
Empresa: COCINA SICHUAN 71 SL
Liquidador
- Zeng Yong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41302 , F 22, S 8, H M 732069, I/A 3 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Empresa: COCINA SICHUAN 71 SL
Administrador Unico
- Zeng Yong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41302 , F 22, S 8, H M 732069, I/A 3 (05/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Empresa: COCINA SICHUAN 71 SL
Administrador Unico
- Zeng Yong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41302 , F 20, S 8, H M 732069, I/A 1 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-28
Empresa: SICHUAN TAPAS SL
Administrador Solidario
- Jin Yi
- Zeng Yong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36996 , F 209, S 8, H M 661073, I/A 2 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
Empresa: SICHUAN TAPAS SL
Administrador Solidario
- Jin Yi
- Zeng Yong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36996 , F 207, S 8, H M 661073, I/A 1 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-28
Empresa: DANDAN SICHUAN SL
Administrador Solidario
- Tu Jun
- Zeng Yong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34332 , F 79, S 8, H M 617638, I/A 2 (16/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-28
Empresa: DANDAN SICHUAN SL
Administrador Solidario
- Tu Jun
- Zeng Yong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34332 , F 75, S 8, H M 617638, I/A 1 (01/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-27-28
Empresa: FERIPE BIB SL
Administrador Solidario
- Jin Haiying
- Zeng Yong
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32998 , F 51, S 8, H M 593990, I/A 1 (26/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-28
Información de ZENG YONG
Mostramos los datos de ZENG YONG que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZENG YONG, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos