ZENAR UMUT
Informe ejecutivo de ZENAR UMUT
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZENAR UMUT
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CIMSA CEMENTOS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 20/12/2021 | |
CIMSA CEMENTOS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 03/09/2021 | |
CIMSA CEMENTOS ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 18/05/2021 | |
CIMSA CEMENTOS ESPAÑA SA | Presidente | 26/01/2021 | |
CIMSA CEMENTOS ESPAÑA SA | Consejero | 26/01/2021 |
VINCULACIONES DE ZENAR UMUT
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZENAR UMUT
Empresa: CIMSA CEMENTOS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Hafizoglu Ahmet Hamdi
- Sayim Kadir
- Yazgan Onur
- Yilmaz Vecih
- Zenar Umut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11029, L 8307, F 32, S 8, H V 199675, I/A 11 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-46
Empresa: CIMSA CEMENTOS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11029, L 8307, F 30, S 8, H V 199675, I/A 7 (03/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-175-46
Empresa: CIMSA CEMENTOS ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Sabri Celepoglu Mustafa
- Yazgan Onur
- Yilmaz Vecih
- Zenar Umut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3786 , F 123, S 8, H A 140710, I/A 14 (18/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-03
Empresa: CIMSA CEMENTOS ESPAÑA SA
Consejero
- Zenar Umut
Presidente
- Zenar Umut
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3786 , F 122, S 8, H A 140710, I/A 12 (26/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-23-03
Información de ZENAR UMUT
Mostramos los datos de ZENAR UMUT que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZENAR UMUT, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos