ZEGRI BOADA EMILIO
Informe ejecutivo de ZEGRI BOADA EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZEGRI BOADA EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA SA | Consejero | 01/06/2011 | 31/01/2022 |
TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA SA | Consejero | 05/01/2017 | 31/01/2022 |
VINCULACIONES DE ZEGRI BOADA EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZEGRI BOADA EMILIO
Empresa: TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43607 , F 213, S 8, H B 139688, I/A 79 (31/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-08
Empresa: TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA SA
Consejero
- Aranda Hernandez Neus
- Gual Dalmau Joan Maria
- Zegri Boada Emilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43293 , F 17, S 8, H B 139688, I/A 70 (05/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-9-08
Empresa: TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA SA
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39896 , F 7, S 8, H B 139688, I/A 50 (01/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-111-08
Información de ZEGRI BOADA EMILIO
Mostramos los datos de ZEGRI BOADA EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZEGRI BOADA EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos