ZAZO GONZALEZ MARIA LUISA
Informe ejecutivo de ZAZO GONZALEZ MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZAZO GONZALEZ MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOKIA TRANSFORMATION ENGINEERING & CONSULTING SERVICES SPAIN SL | Apoderado Solidario | 18/04/2013 | 12/02/2020 |
NOKIA SPAIN SA | Apoderado | 14/01/2013 | 30/01/2019 |
VINCULACIONES DE ZAZO GONZALEZ MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAZO GONZALEZ MARIA LUISA
Apoderado Solidario
- Cotroneo Diaz Del Rio Berta
- Rodriguez Beato Jose Vicente
- Zazo Gonzalez Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38298 , F 10, S 8, H M 526893, I/A 23 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-28
Empresa: NOKIA SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23485 , F 220, S 8, H M 28875, I/A 1045 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29267 , F 204, S 8, H M 526893, I/A 10 (18/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-80-28
Empresa: ALCATEL LUCENT ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23485 , F 195, S 8, H M 28875, I/A 1001 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-13-28
Información de ZAZO GONZALEZ MARIA LUISA
Mostramos los datos de ZAZO GONZALEZ MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAZO GONZALEZ MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos