ZAZO CARRALON BRUNO RICARDO
Informe ejecutivo de ZAZO CARRALON BRUNO RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZAZO CARRALON BRUNO RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WEDID VENTURES SL | Administrador Unico | 22/02/2024 | |
TECHAWAY TECHNOLOGIES SL | Administrador Unico | 27/11/2023 | |
FURNIT SMART PLATFORM SL | Apoderado Solidario | 16/03/2022 | |
WEDID VENTURES SL | Apoderado Solidario | 24/02/2022 | |
CITADEL EDUCATIVA SL | Administrador Solidario | 21/04/2012 | |
GRUPO GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS HOSPITALARIAS SL | Secretario | 28/06/2010 | |
GRUPO GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS HOSPITALARIAS SL | Consejero Delegado Mancomunado | 28/06/2010 | |
GRUPO GESTOR DE INFRAESTRUCTURAS HOSPITALARIAS SL | Consejero | 28/06/2010 | |
MAGUEN CAPITAL SL | Administrador Solidario | 28/05/2009 |
VINCULACIONES DE ZAZO CARRALON BRUNO RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAZO CARRALON BRUNO RICARDO
Empresa: WEDID VENTURES SL
Administrador Unico
- Zazo Carralon Bruno Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46856 , F 223, S 8, H B 533233, I/A 6 (22/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-43-08
Empresa: TECHAWAY TECHNOLOGIES SL
Administrador Unico
- Zazo Carralon Bruno Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 563 , F 69, S 8, H LU 21557, I/A 4 (27/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-230-27
Empresa: CELLING 5G NETWORK SL
Consejero
- Zazo Carralon Bruno Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42113 , F 126, S 8, H M 685962, I/A 13 (12/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-28
Empresa: FURNIT SMART PLATFORM SL
Apoderado Solidario
- Pradell De Montagut Albert
- Zazo Carralon Bruno Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47261 , F 70, S 8, H B 546408, I/A 9 (16/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-57-08
Empresa: WEDID VENTURES SL
Apoderado Solidario
- Pradell De Montagut Albert
- Zazo Carralon Bruno Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46856 , F 220, S 8, H B 533233, I/A 3 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-08
Empresa: CELLING 5G NETWORK SL
Consejero Delegado
Consejero
- Basterra Miret Alvaro Maria
- De Juan Garcia Aristobulo
- Haro Cabas Silvia
- Sainz Fuertes Guillermo
- Zazo Carralon Bruno Ricardo
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38573 , F 99, S 8, H M 685962, I/A 7 (10/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-157-28
Empresa: CITADEL EDUCATIVA SL
Administrador Solidario
- Zazo Carralon Bernardo Camilo
- Zazo Carralon Bruno Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29797 , F 136, S 8, H M 536125, I/A 1 (21/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-28
Empresa: GRUNDSTEIN GESTION EDUCATIVA SL
Consejero
- Zazo Carralon Bruno Ricardo
Secretario
- Zazo Carralon Bruno Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27594 , F 128, S 8, H M 497280, I/A 2 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Moreno Ruiz Jose Antonio
- Zazo Carralon Bruno Ricardo
Consejero
- Hernanz Perez Justo
- Moreno Ruiz Jose Antonio
- Zazo Carralon Bruno Ricardo
Presidente
Secretario
- Zazo Carralon Bruno Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27845 , F 120, S 8, H M 501860, I/A 1 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-129-28
Empresa: GRUNDSTEIN GESTION EDUCATIVA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Martin Porras Enrique Jose
- Zazo Carralon Bernardo Camilo
- Zazo Carralon Bruno Ricardo
Presidente
Secretario
- Zazo Carralon Bruno Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27594 , F 126, S 8, H M 497280, I/A 1 (25/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-65-28
VER MAS ACTOS
Información de ZAZO CARRALON BRUNO RICARDO
Mostramos los datos de ZAZO CARRALON BRUNO RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAZO CARRALON BRUNO RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos