ZAS MIGUEZ ANGEL
Informe ejecutivo de ZAS MIGUEZ ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZAS MIGUEZ ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAGARDA SOLUCIONES LOGISTICAS SL | Administrador Solidario | 27/07/2021 | |
TRANSEGUR RESTHOT SL | Administrador Unico | 09/05/2018 | |
RED EXPRESS LOGISTICA SL | Administrador Unico | 15/12/2017 | |
TRANSEGUR RESTHOT SL | Apoderado | 12/12/2014 |
VINCULACIONES DE ZAS MIGUEZ ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAS MIGUEZ ANGEL
Empresa: LAGARDA SOLUCIONES LOGISTICAS SL
Administrador Solidario
- Garcia Fernandez Daniel
- Zas Miguez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 409 , F 122, S 8, H SC 51387, I/A 1 (27/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-148-15
Empresa: TRANSEGUR RESTHOT SL
Administrador Unico
- Zas Miguez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 212, S 8, H SC 30149, I/A 5 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-15
Empresa: RED EXPRESS LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Zas Miguez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 102 , F 37, S 8, H SC 45141, I/A 2 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-15
Empresa: TRANSEGUR RESTHOT SL
Apoderado
- Zas Miguez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 212, S 8, H SC 30149, I/A 4 (12/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-243-15
Empresa: MAXPOWER PARTY SL
Administrador Solidario
- Enjo Pais Manuel-jose
- Zas Miguez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 192 , F 187, S 8, H SC 43174, I/A 2 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-15
Información de ZAS MIGUEZ ANGEL
Mostramos los datos de ZAS MIGUEZ ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAS MIGUEZ ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos