ZAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de ZAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RED EXPRESS LOGISTICA SL | Socio Unico | 31/08/2010 |
VINCULACIONES DE ZAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Empresa: TRANSEGUR RESTHOT SL
Administrador Unico
- Zas Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238 , F 212, S 8, H SC 30149, I/A 5 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-15
Empresa: RED EXPRESS LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Zas Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 102 , F 37, S 8, H SC 45141, I/A 2 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-15
Empresa: RED EXPRESS LOGISTICA SL
Administrador Unico
- Zas Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 102 , F 36, S 8, H SC 45141, I/A 1 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-178-15
Empresa: RED EXPRESS LOGISTICA SL
Socio Único
- Zas Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 102 , F 36, S 8, H SC 45141, I/A 1 (31/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-178-15
Empresa: TAXI-FLET SERVICES SL
Administrador Solidario
- Zas Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 70 , F 95, S 8, H SC 8955, I/A 6 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-15
Información de ZAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de ZAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos