ZARZO GOMEZ CARLOS
Informe ejecutivo de ZARZO GOMEZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ZARZO GOMEZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KR MEDICINE SL | Administrador Solidario | 10/05/2016 | |
CONTINUING MEDICAL COMMUNICATION SL | Apoderado | 22/10/2009 |
VINCULACIONES DE ZARZO GOMEZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZARZO GOMEZ CARLOS
Empresa: CONTINUING MEDICAL COMMUNICATION SL
Administrador Solidario
- Navarro Roda Javier Manuel
- Zarzo Gomez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41467 , F 110, S 8, H B 385950, I/A 5 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-08
Empresa: KR INFOGRAPHIC EDITORS SL
Administrador Solidario
- Rascon Pastor Maria Catalina
- Zarzo Gomez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45354 , F 166, S 8, H B 485037, I/A 1 (10/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-93-08
Empresa: CONTINUING MEDICAL COMMUNICATION SL
Administrador Solidario
- Navarro Roda Javier Manuel
- Zarzo Gomez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41467 , F 109, S 8, H B 385950, I/A 3 (03/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-32-08
Empresa: CONTINUING MEDICAL COMMUNICATION SL
Apoderado
- Navarro Roda Javier Manuel
- Zarzo Gomez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41467 , F 108, S 8, H B 385950, I/A 2 (22/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-211-08
Información de ZARZO GOMEZ CARLOS
Mostramos los datos de ZARZO GOMEZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZARZO GOMEZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos