ZARZA MARQUES GONZALO
Informe ejecutivo de ZARZA MARQUES GONZALO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZARZA MARQUES GONZALO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA PARAMERA SERVICIOS TECNICOS SL | Administrador Unico | 18/01/2013 | 21/01/2015 |
HERCAR SERVICIOS TECNICOS SL | Administrador Unico | 21/01/2013 | 21/01/2015 |
VINCULACIONES DE ZARZA MARQUES GONZALO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZARZA MARQUES GONZALO
Empresa: HERCAR SERVICIOS TECNICOS SL
Administrador Unico
- Zarza Marques Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18268 , F 140, S 8, H M 316606, I/A 5 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-28
Empresa: LA PARAMERA SERVICIOS TECNICOS SL
Administrador Unico
- Zarza Marques Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15890 , F 12, S 8, H M 268510, I/A 6 (21/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-28
Empresa: HERCAR SERVICIOS TECNICOS SL
Administrador Unico
- Zarza Marques Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18268 , F 140, S 8, H M 316606, I/A 4 (21/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-28
Empresa: LA PARAMERA SERVICIOS TECNICOS SL
Administrador Unico
- Zarza Marques Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15890 , F 12, S 8, H M 268510, I/A 5 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-28
Información de ZARZA MARQUES GONZALO
Mostramos los datos de ZARZA MARQUES GONZALO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZARZA MARQUES GONZALO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos