ZARCO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de ZARCO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ZARCO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GINATARES SL | Administrador Unico | 21/02/2018 | |
ASOCEP 72 SL | Socio Unico | 30/04/2013 | |
ASOCEP 72 SL | Administrador Unico | 30/04/2013 | |
CONDE CIFUENTES 33 SL | Socio Unico | 30/04/2013 | |
CONDE CIFUENTES 33 SL | Administrador Unico | 30/04/2013 |
VINCULACIONES DE ZARCO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZARCO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Empresa: GINATARES SL
Administrador Unico
- Zarco Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1654 , F 89, S 8, H GR 51248, I/A 1 (21/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-42-18
Empresa: EXPLOCRAZ SL
Administrador Unico
- Zarco Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 854 , F 22, S 8, H GR 14793, I/A 7 (07/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-133-18
Empresa: COMERCIALIZADORA GANADERA SL
Administrador Unico
- Zarco Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1492 , F 214, S 8, H GR 43119, I/A 2 (27/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-44-18
Empresa: EXPLOTACIONES PAGU SL
Administrador Mancomunado
- Zarco Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1489 , F 98, S 8, H GR 43038, I/A 2 (24/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-20-18
Empresa: COMERCIALIZADORA GANADERA SL
Administrador Unico
- Zarco Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1492 , F 213, S 8, H GR 43119, I/A 1 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-18
Empresa: COMERCIALIZADORA GANADERA SL
Socio Único
- Zarco Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1492 , F 213, S 8, H GR 43119, I/A 1 (23/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-100-18
Empresa: CONDE CIFUENTES 33 SL
Administrador Unico
- Zarco Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 53, S 8, H GR 43126, I/A 1 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-18
Empresa: CONDE CIFUENTES 33 SL
Socio Único
- Zarco Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 53, S 8, H GR 43126, I/A 1 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-18
Empresa: ASOCEP 72 SL
Administrador Unico
- Zarco Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 41, S 8, H GR 43120, I/A 1 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-18
Empresa: ASOCEP 72 SL
Socio Único
- Zarco Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1491 , F 41, S 8, H GR 43120, I/A 1 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-18
VER MAS ACTOS
Información de ZARCO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de ZARCO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZARCO FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos