ZARAZAGA AZNAR MARIA VICTORIA
Informe ejecutivo de ZARAZAGA AZNAR MARIA VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ZARAZAGA AZNAR MARIA VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
COMERCIAL DELICIAS SL | Apoderado | 18/05/2011 | 10/11/2014 |
COMERCIAL DELICIAS SL | Administrador Solidario | 18/05/2011 | |
ASCILIDE SL | Administrador Solidario | 12/04/2010 | |
ZARCOL'S SL | Administrador Solidario | 08/05/2009 |
VINCULACIONES DE ZARAZAGA AZNAR MARIA VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZARAZAGA AZNAR MARIA VICTORIA
Empresa: COMERCIAL DELICIAS SL
Apoderado
- Zarazaga Aznar Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2201 , F 122, S 8, H Z 3760, I/A 25 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-50
Empresa: COMERCIAL DELICIAS SL
Apoderado
- Zarazaga Aznar Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2201 , F 121, S 8, H Z 3760, I/A 21 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-50
Empresa: COMERCIAL DELICIAS SL
Administrador Solidario
- Zarazaga Aznar Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2201 , F 121, S 8, H Z 3760, I/A 20 (18/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-102-50
Empresa: ASCILIDE SL
Administrador Solidario
- Colas Trapote Oscar
- Zarazaga Aznar Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2029 , F 21, S 8, H Z 19886, I/A 4 (12/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-74-50
Empresa: ZARCOL'S SL
Administrador Solidario
- Colas Trapote Oscar
- Soria Sanchez Asuncion Elena
- Zarazaga Aznar Maria Victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2201 , F 111, S 8, H Z 3755, I/A 7 (08/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-93-50
Información de ZARAZAGA AZNAR MARIA VICTORIA
Mostramos los datos de ZARAZAGA AZNAR MARIA VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZARAZAGA AZNAR MARIA VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos