ZARATE ALVAREZ DE EULATE PABLO
Informe ejecutivo de ZARATE ALVAREZ DE EULATE PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZARATE ALVAREZ DE EULATE PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROJECT INVERSIONES JOPAFX SL | Administrador Solidario | 13/06/2012 | 15/04/2014 |
INICIATIVAS Y DESARROLLOS CREATIVOS XXI SL | Administrador Solidario | 03/11/2011 | 01/10/2012 |
VINCULACIONES DE ZARATE ALVAREZ DE EULATE PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZARATE ALVAREZ DE EULATE PABLO
Empresa: PROJECT INVERSIONES JOPAFX SL
Administrador Solidario
- Martinez Perez Jose Luis
- Zarate Alvarez De Eulate Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 748 , F 62, S 8, H LO 14969, I/A 2 (15/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-78-26
Administrador Solidario
- Globalia Fonds As
- Zarate Alvarez De Eulate Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 47, S 8, H NA 31545, I/A 2 (01/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-197-31
Empresa: PROJECT INVERSIONES JOPAFX SL
Administrador Solidario
- Martinez Perez Jose Luis
- Zarate Alvarez De Eulate Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 748 , F 61, S 8, H LO 14969, I/A 1 (13/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-119-26
Administrador Solidario
- Globalia Fonds As
- Zarate Alvarez De Eulate Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1589 , F 46, S 8, H NA 31545, I/A 1 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-218-31
Información de ZARATE ALVAREZ DE EULATE PABLO
Mostramos los datos de ZARATE ALVAREZ DE EULATE PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZARATE ALVAREZ DE EULATE PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos