ZARAGOZA ORTIN JORDI
Informe ejecutivo de ZARAGOZA ORTIN JORDI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZARAGOZA ORTIN JORDI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALFA CONSULTING WORLDWIDE SL | Apoderado Solidario | 24/07/2019 | 04/04/2023 |
ALFA CONSULTING WORLDWIDE SL | Consejero | 15/07/2019 | 11/04/2022 |
VINCULACIONES DE ZARAGOZA ORTIN JORDI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZARAGOZA ORTIN JORDI
Empresa: ALFA CONSULTING WORLDWIDE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Buch Passols Jose
- Duran Puig Enrique
- Escoda Montal Joaquin
- Humet Gaminde Jose Oriol
- Zaragoza Ortin Jordi
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34615 , F 224, S 8, H M 622754, I/A 18 (11/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-75-28
Empresa: ALFA CONSULTING WORLDWIDE SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Escoda Montal Joaquin
- Zaragoza Ortin Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34615 , F 83, S 8, H M 622754, I/A 12 (24/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-28
Empresa: ALFA CONSULTING WORLDWIDE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Buch Passols Jose
- Humet Gaminde Jose Oriol
- Zaragoza Ortin Jordi
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34615 , F 83, S 8, H M 622754, I/A 11 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-28
Información de ZARAGOZA ORTIN JORDI
Mostramos los datos de ZARAGOZA ORTIN JORDI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZARAGOZA ORTIN JORDI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos