ZARAGOZA FORMIGA NURIA
Informe ejecutivo de ZARAGOZA FORMIGA NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE ZARAGOZA FORMIGA NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION MEDIO AMBIENTAL DE TOLEDO SA | Apoderado Solidario | 02/04/2019 | |
GESTION MEDIO AMBIENTAL DE TOLEDO SA | Apoderado Mancomunado | 02/04/2019 | |
PLANTA DE RCD`S ALBACETE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 07/04/2009 | 19/08/2016 |
ZARAGOZA ADVOCATS I ASSESSORS SL | Administrador Unico | 22/05/2014 | 03/08/2016 |
GESTION MEDIO AMBIENTAL DE TOLEDO SA | Apoderado Solidario | 20/04/2009 | 14/11/2013 |
GESTION MEDIO AMBIENTAL DE TOLEDO SA | Apoderado Mancomunado | 20/04/2009 | 14/11/2013 |
AYORA GESTION BIOGAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/11/2009 | 24/01/2012 |
PREZERO GESTION Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS SA | Apoderado | 22/04/2009 | |
PREZERO ESPAÑA SA | Apoderado | 21/04/2009 | |
PREZERO GESTION DE RESIDUOS SA | Apoderado | 21/04/2009 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ZARAGOZA FORMIGA NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZARAGOZA FORMIGA NURIA
Empresa: GESTION MEDIO AMBIENTAL DE TOLEDO SA
Apoderado Mancomunado
- Aguirre De Carcer Jaime
- Aguirre De Carcer Jaime
- Anton Maguregui Javier
- Baulenas Ayza Pedro
- Baulenas Ayza Pedro
- Bossa Bueso Jordi
- De Tudela Edo Salvador
- De Tudela Edo Salvador
- Garcia Caja Juan
- Habermeyer San Martin Axel
- Habermeyer San Martin Axel
- Habermeyer San Martin Axel
- Llanso Benito Francisco Javier
- Llanso Benito Francisco Javier
- Llanso Benito Francisco Javier
- Llanso Benito Francisco Javier
- Llanso Benito Francisco Javier
- Luna Dominguez Inmaculada
- Martinez Alexa Pascale
- Planas Sacristan Catalina
- Puges Pi Anna
- San Roman Perez Ceferino
- Zaragoza Formiga Nuria
Apoderado Solidario
- Garcia Caja Juan
- Planas Sacristan Catalina
- Zaragoza Formiga Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1659 , F 161, S 8, H TO 13468, I/A 72 (02/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-71-45
Empresa: PLANTA DE RCD`S ALBACETE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguirre De Carcer Moreno Jaime
- Anton Maguregui Javier
- Avila Lafuente Jose Manuel
- Barrera Martin Fernando
- Bossa Bueso Jordi
- Calviño Muñoz Miguel
- Cebada Roldan Fernando
- De Castro Marin Emilio
- De Tudela Edo Salvador
- Del Portillo Rubi Javier
- Diez De Los Rios De San Juan Juan
- Garcia Caja Juan
- Gutierrez Cuadros Consuelo
- Llanso Benito Francisco Javier
- Lopez Berzal Laura
- Luna Dominguez Inmaculada
- Martin Romero Maria Elena
- Moreno Esteban Monica
- Ortiz Cano Francisco Javier
- Pablos Fernandez Leonor
- Philippe Chinal Dominique Jean
- Planas Sacristan Catalina
- Puges Pi Anna
- Redondo Aranda Pablo
- Rubio Ruiz Pedro
- Sancho Zapatero Juan Manuel
- Uriarte Perez Moreiras Estibaliz
- Zaragoza Formiga Nuria
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 974, L 738, F 176, S 8, H AB 20262, I/A 7 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-162-02
Empresa: ZARAGOZA ADVOCATS I ASSESSORS SL
Administrador Unico
- Zaragoza Formiga Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44330 , F 111, S 8, H B 452969, I/A 2 (03/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-152-08
Empresa: ZARAGOZA ADVOCATS I ASSESSORS SL
Administrador Unico
- Zaragoza Formiga Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44330 , F 111, S 8, H B 452969, I/A 1 (22/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-101-08
Empresa: GESTION MEDIO AMBIENTAL DE TOLEDO SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Aguirre De Carcer Jaime
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Aliana Portugal Antonio
- Anton Maguregui Javier
- Barrera Martin Fernando
- Baulenas Ayza Pedro
- Baulenas Ayza Pedro
- Baulenas Ayza Pedro
- Bossa Bueso Jordi
- Castellano Lopez Fernando
- De Tudela Edo Salvador
- De Tudela Edo Salvador
- De Tudela Edo Salvador
- De Tudela Edo Salvador
- De Tudela Edo Salvador
- De Tudela Edo Salvador
- Figueroa Cid Gustavo
- Figueroa Cid Gustavo
- Figueroa Cid Gustavo
- Garcia Caja Juan
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gutierrez Cuadros Consuelo
- Habermeyer San Martin Axel
- Llanso Benito Francisco Javier
- Lopez Berzal Laura
- Montero Sanchez Maria Olimpia
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Planas Sacristan Catalina
- Puges Pi Anna
- Ramos Torres Jaime
- Ramos Torres Jaime
- Ramos Torres Jaime
- Redondo Aranda Pablo
- Rubio Ruiz Pedro
- San Roman Perez Ceferino
- San Roman Perez Ceferino
- Sancho Zapatero Juan Manuel
- Uriarte Perez Moreiras Estibaliz
- Zaragoza Formiga Nuria
Apoderado Solidario
- Aliana Portugal Antonio
- Avila Lafuente Jose Manuel
- Barrera Martin Fernando
- Baulenas Ayza Pedro
- Bossa Bueso Jordi
- Castellano Lopez Fernando
- De Tudela Edo Salvador
- De Tudela Edo Salvador
- Ferras Valdevell Elena
- Figueroa Cid Gustavo
- Figueroa Cid Gustavo
- Figueroa Cid Gustavo
- Garcia Caja Juan
- Gutierrez Cuadros Consuelo
- Lopez Berzal Laura
- Marcos Espinosa Carmen
- Montero Sanchez Maria Olimpia
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Planas Sacristan Catalina
- Puges Pi Anna
- Ramos Torres Jaime
- Ramos Torres Jaime
- Ramos Torres Jaime
- Redondo Aranda Pablo
- Reina Moreno Juan
- Rubio Ruiz Pedro
- San Roman Perez Ceferino
- San Roman Perez Ceferino
- San Roman Perez Ceferino
- Sancho Zapatero Juan Manuel
- Uriarte Perez Moreiras Estibaliz
- Zaragoza Formiga Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 170, S 8, H TO 13468, I/A 52 (14/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-45
Empresa: AYORA GESTION BIOGAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Anton Maguregui Javier
- De Castro Marin Emilio
- Diez De Los Rios De San Juan Juan
- Zaragoza Formiga Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906, L 670, F 177, S 8, H AB 20770, I/A 8 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-02
Empresa: AYORA GESTION BIOGAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aguirre De Carcer Jaime
- Anton Maguregui Javier
- Avila Lafuente Jose Manuel
- Barrera Martin Fernando
- Bossa Bueso Jordi
- Calviño Muñoz Miguel
- Cebada Roldan Fernando
- De Castro Marin Emilio
- De Tudela Edo Salvador
- Del Portillo Rubi Javier
- Diez De Los Rios De San Juan Juan
- Garcia Caja Juan
- Gutierrez Cuadros Consuelo
- Llanso Benito Francisco Javier
- Lopez Berzal Laura
- Luna Dominguez Inmaculada
- Martin Romero Maria Elena
- Moreno Esteban Monica
- Pablos Fernandez Leonor
- Planas Sacristan Catalina
- Puges Pi Anna
- Redondo Aranda Pablo
- Rubio Ruiz Pedro
- Sancho Zapatero Juan Manuel
- Uriarte Perez Moreiras Estibaliz
- Zaragoza Formiga Nuria
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 888, L 652, F 169, S 8, H AB 20770, I/A 3 (26/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-02
Apoderado
- Zaragoza Formiga Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40604 , F 225, S 8, H B 355697, I/A 181 (22/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-84-08
Empresa: GESTION MEDIO AMBIENTAL DE TOLEDO SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1444 , F 49, S 8, H TO 13468, I/A 36 (20/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-45
Empresa: CESPA GESTION DE RESIDUOS SA
Apoderado
- Zaragoza Formiga Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41028 , F 37, S 8, H B 27774, I/A 195 (21/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-82-08
VER MAS ACTOS
Información de ZARAGOZA FORMIGA NURIA
Mostramos los datos de ZARAGOZA FORMIGA NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZARAGOZA FORMIGA NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos