ZARAGOZA BATISTA IGNACIO
Informe ejecutivo de ZARAGOZA BATISTA IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ZARAGOZA BATISTA IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA PROCER SL | Presidente | 16/07/2019 | |
INMOBILIARIA PROCER SL | Consejero | 16/07/2019 | |
MARESME AGRICOLA SA | Consejero | 19/05/2009 | |
INMOBILIARIA MANAUTA SA | Consejero | 19/05/2009 | |
INMOBILIARIA PROCER SL | Consejero Delegado | 05/01/2009 |
VINCULACIONES DE ZARAGOZA BATISTA IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZARAGOZA BATISTA IGNACIO
Empresa: INMOBILIARIA PROCER SL
Consejero
- Rovira Mora Ana Maria
- Zaragoza Batista Ignacio
- Zaragoza Rovira Ana Maria
- Zaragoza Rovira Fernando
- Zaragoza Rovira Ignacio
Presidente
- Zaragoza Batista Ignacio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35377 , F 224, S 8, H B 263117, I/A 6 (16/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-08
Empresa: INMOBILIARIA MANAUTA SA
Apoderado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29995 , F 94, S 8, H B 82993, I/A 19 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-08
Empresa: MARESME AGRICOLA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29995 , F 46, S 8, H B 76747, I/A 17 (19/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-101-08
Empresa: INMOBILIARIA PROCER SL
Consejero Delegado
- Zaragoza Batista Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35377 , F 223, S 8, H B 263117, I/A 4 (05/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-08
Información de ZARAGOZA BATISTA IGNACIO
Mostramos los datos de ZARAGOZA BATISTA IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZARAGOZA BATISTA IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos