ZAPLANA POLO EMILIO
Informe ejecutivo de ZAPLANA POLO EMILIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ZAPLANA POLO EMILIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTEGRACION LABORAL DE DISCAPACITADOS ORIHUELA SL | Consejero | 28/12/2011 | 10/10/2018 |
ORIHUELA CULTURAL SL | Consejero | 19/08/2009 |
VINCULACIONES DE ZAPLANA POLO EMILIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAPLANA POLO EMILIO
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2501 , F 19, S 8, H A 68157, I/A 5 C (10/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-201-03
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2501 , F 19, S 8, H A 68157, I/A 5 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-03
Empresa: ORIHUELA CULTURAL SL
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2023 , F 190, S 8, H A 43203, I/A 9 (19/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-165-03
Información de ZAPLANA POLO EMILIO
Mostramos los datos de ZAPLANA POLO EMILIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAPLANA POLO EMILIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos