ZAPICO GARCIA ANA MARIA
Informe ejecutivo de ZAPICO GARCIA ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 18
CARGOS DE ZAPICO GARCIA ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GONROZA SL | Secretario No Consejero | 28/07/2014 | |
SADIMA SA | Secretario | 05/07/2011 | |
IMASA INGENIERIA Y PROYECTOS SA | Secretario | 29/06/2011 |
VINCULACIONES DE ZAPICO GARCIA ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAPICO GARCIA ANA MARIA
Empresa: KREA INGENIERIA Y CONSULTORIA SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Zapico Garcia Ana Maria
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3899 , F , S , H AS 42457, I/A 12 (07/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-33
Empresa: REPARACIONES Y MONTAJES GALICIA SA
Secretario
- Zapico Garcia Ana Maria
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3649 , F 17, S 8, H C 4421, I/A 51 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-15
Secretario
- Zapico Garcia Ana Maria
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3649 , F 10, S 8, H C 5143, I/A 52 (11/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-75-15
Secretario No Consejero
- Zapico Garcia Ana Maria
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4087 , F 81, S 8, H AS 5894, I/A 43 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-33
Empresa: INMOVERSOR SL
Secretario
- Zapico Garcia Ana Maria
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4332 , F 53, S 8, H AS 5956, I/A 67 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-33
Empresa: SADIMA SA
Secretario No Consejero
- Zapico Garcia Ana Maria
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 16, S 8, H AS 6917, I/A 49 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-33
Empresa: IMASA INGENIERIA Y PROYECTOS SA
Secretario No Consejero
- Zapico Garcia Ana Maria
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4237 , F 92, S 8, H AS 4729, I/A 183 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-240-33
Empresa: RYMOIL SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
- Zapico Garcia Ana Maria
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4132 , F 14, S 8, H AS 6320, I/A 31 (15/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-221-33
Empresa: MODULCEA SA
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
- Zapico Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 226 , F 72, S 8, H ZA 4522, I/A 39 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-80-49
Empresa: IMASA INGENIERIA Y PROYECTOS SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Zapico Garcia Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4237 , F 86, S 8, H AS 4729, I/A 172 (21/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-121-33
VER MAS ACTOS
Información de ZAPICO GARCIA ANA MARIA
Mostramos los datos de ZAPICO GARCIA ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAPICO GARCIA ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos