ZAPATA SUAREZ JORGE LUIS CARMELO
Informe ejecutivo de ZAPATA SUAREZ JORGE LUIS CARMELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE ZAPATA SUAREZ JORGE LUIS CARMELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASOCIADOS ZAPATA ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP | Apoderado | 25/02/2019 | |
ASOCIADOS ZAPATA ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP | Administrador Mancomunado | 21/02/2019 | |
ASOCIADOS ZAPATA ARQUITECTURA E INGENIERIA SLP | Soc.Prof. | 21/02/2019 | |
ZARA ESPAÑA SA | Apoderado | 31/01/2018 | |
ZARA HOME ESPAÑA SA | Apoderado | 31/01/2018 | |
GRUPO MASSIMO DUTTI SA | Apoderado | 31/01/2018 | |
OYSHO ESPAÑA SA | Apoderado | 31/01/2018 | |
BERSHKA BSK ESPAÑA SA | Apoderado | 27/02/2017 | |
PULL & BEAR ESPAÑA SA | Apoderado | 27/02/2017 |
VINCULACIONES DE ZAPATA SUAREZ JORGE LUIS CARMELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAPATA SUAREZ JORGE LUIS CARMELO
Empresa: JORGE ZAPATA SUAREZ SLP
Liquidador
- Zapata Suarez Jorge Luis Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7899 , F 222, S 8, H M 127657, I/A 9 (28/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-65-28
Apoderado
- Martinez Lema Maria Elena
- Peñamaria Ramon Alberto Javier
- Zapata Suarez Jorge Luis Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38765 , F 13, S 8, H M 689216, I/A 2 (25/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-28
Administrador Mancomunado
- Martinez Lema Maria Elena
- Peñamaria Ramon Alberto Javier
- Zapata Suarez Jorge Luis Carmelo
Soc.Prof.
- Martinez Lema Maria Elena
- Peñamaria Ramon Alberto Javier
- Zapata Suarez Jorge Luis Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38765 , F 10, S 8, H M 689216, I/A 1 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-28
Empresa: KIDDY'S CLASS ESPAÑA SA
Apoderado
- Zapata Suarez Jorge Luis Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3439 , F 65, S 8, H C 4755, I/A 124 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-15
Empresa: UTERQUE ESPAÑA SA
Apoderado
- Zapata Suarez Jorge Luis Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3636 , F 55, S 8, H C 42046, I/A 72 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-15
Empresa: OYSHO ESPAÑA SA
Apoderado
- Zapata Suarez Jorge Luis Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2784 , F 115, S 8, H C 3363, I/A 128 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-15
Empresa: GRUPO MASSIMO DUTTI SA
Apoderado
- Zapata Suarez Jorge Luis Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3636 , F 33, S 8, H C 15800, I/A 121 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-15
Empresa: ZARA HOME ESPAÑA SA
Apoderado
- Zapata Suarez Jorge Luis Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3574 , F 116, S 8, H C 2350, I/A 126 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-15
Empresa: ZARA ESPAÑA SA
Apoderado
- Zapata Suarez Jorge Luis Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3636 , F 66, S 8, H C 2751, I/A 134 (31/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-28-15
Empresa: PULL & BEAR ESPAÑA SA
Apoderado
- Zapata Suarez Jorge Luis Carmelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3255 , F 154, S 8, H C 3282, I/A 120 (27/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-47-15
VER MAS ACTOS
Información de ZAPATA SUAREZ JORGE LUIS CARMELO
Mostramos los datos de ZAPATA SUAREZ JORGE LUIS CARMELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAPATA SUAREZ JORGE LUIS CARMELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos