ZAPATA RADEQUEK MARIANO
Informe ejecutivo de ZAPATA RADEQUEK MARIANO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZAPATA RADEQUEK MARIANO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MORTEROS DE GALICIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/05/2023 | |
GREYNZA GALICIA SL | Administrador Unico | 22/06/2022 | |
MARIANO ZAPATA SL | Apoderado Solidario | 09/12/2009 |
VINCULACIONES DE ZAPATA RADEQUEK MARIANO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAPATA RADEQUEK MARIANO
Empresa: MORTEROS DE GALICIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Zapata Radequek Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4264, L 4264, F 183, S 8, H PO 32806, I/A 49 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-36
Empresa: IMZA GALICIA SL
Apoderado Solidario
- Zapata Fernandez Mariano
- Zapata Radequek Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 110, S 8, H C 45693, I/A 7 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-15
Empresa: GREYNZA GALICIA SL
Administrador Unico
- Zapata Radequek Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3395 , F 65, S 8, H C 46631, I/A 3 (22/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-123-15
Empresa: IMZA GALICIA SL
Administrador Mancomunado
- Zapata Fernandez Mariano
- Zapata Radequek Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 109, S 8, H C 45693, I/A 3 (13/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-15
Empresa: MARIANO ZAPATA SL
Administrador Mancomunado
- Zapata Fernandez Mariano
- Zapata Radequek Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 103, S 8, H C 45691, I/A 5 (13/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-183-15
Empresa: IMZA GALICIA SL
Apoderado Solidario
- Zapata Fernandez Mariano
- Zapata Radequek Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 109, S 8, H C 45693, I/A 2 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-15
Empresa: MARIANO ZAPATA SL
Apoderado Solidario
- Zapata Fernandez Mariano
- Zapata Radequek Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 102, S 8, H C 45691, I/A 2 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-15
Empresa: IMZA GALICIA SL
Administrador Mancomunado
- Zapata Fernandez Mariano
- Zapata Radequek Mariano
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3362 , F 106, S 8, H C 45693, I/A 1 (23/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-15
Información de ZAPATA RADEQUEK MARIANO
Mostramos los datos de ZAPATA RADEQUEK MARIANO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAPATA RADEQUEK MARIANO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos