ZAPATA MORENO LUIS ALFREDO
Informe ejecutivo de ZAPATA MORENO LUIS ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZAPATA MORENO LUIS ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BENISIB SL | Administrador Unico | 28/12/2016 |
VINCULACIONES DE ZAPATA MORENO LUIS ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZAPATA MORENO LUIS ALFREDO
Empresa: BENISIB SL
Administrador Unico
- Zapata Moreno Luis Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3999 , F 68, S 8, H A 152991, I/A 1 (28/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-4-03
Administrador Unico
- Zapata Moreno Luis Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 112, S 8, H A 133478, I/A 3 (17/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-139-03
Administrador Unico
- Zapata Moreno Luis Alfredo
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3664 , F 111, S 8, H A 133478, I/A 1 (11/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-03
Información de ZAPATA MORENO LUIS ALFREDO
Mostramos los datos de ZAPATA MORENO LUIS ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZAPATA MORENO LUIS ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos